SANCHEZ MARTINEZ JAIME
Informe ejecutivo de SANCHEZ MARTINEZ JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ MARTINEZ JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRIC WALK SL | Administrador Unico | 03/11/2014 | 29/08/2017 |
ELECTRIC WALK SL | Liquidador | 29/08/2017 | 29/08/2017 |
TECNICO MANTENIMIENTO DOMICILIARIO SL | Administrador Unico | 04/11/2014 | |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 29/10/2009 | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MARTINEZ JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MARTINEZ JAIME
Empresa: ELECTRIC WALK SL
Liquidador
- Sanchez Martinez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32792 , F 32, S 8, H M 590231, I/A 3 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Empresa: ELECTRIC WALK SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32792 , F 32, S 8, H M 590231, I/A 3 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5577, L 2884, F 160, S 8, H V 49724, I/A 9 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-46
Empresa: ELECTRIC WALK SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32792 , F 30, S 8, H M 590231, I/A 1 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arnau Valmaña Encarna
- Barragan Hernandez Cristina
- Conde Bustinza Sonia
- Garcia Sanchez Pedro Jose
- Herrero Gomez Maria- Jesus
- Herrero Gomez Maria- Jesus
- Herrero Gomez Maria- Jesus
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Martin Cabello Carmen
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Torres Caceres Joaquin
Apoderado
- Antoraz Santos Sonia
- Arnau Valmaña Encarna
- Arnau Valmaña Encarna
- Arnau Valmaña Encarnacion
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Barragan Hernandez Cristina
- Bellver Mampel Olga
- Bellver Mampel Olga
- Bellver Mampel Patricia
- Bellver Mampel Patricia
- Cabello Muriel Maria Encarnacion
- Carcamo Herrero Lucia
- Careaga Mozo De Rosales Pablo
- Catalan Castillo Antonio
- Catalan Castillo Antonio Jose
- Catalan Castillo Antonio Jose
- Catalan Castillo Antonio Jose
- Catalan Castillo Antonio Jose
- Catalan Castillo Antonio Jose
- Ciutat Romeo Maria Mercedes
- Ciutat Romeo Merce
- Conde Bustinza Sonia
- Conde Bustinza Sonia
- Conde Bustinza Sonia
- Costa Ran Javier
- Costa Ran Javier
- De Torres Gutierrez Jose
- Diaz Vega Jose Alberto
- Domenech Hornos Jose Ramon
- Domenech Hornos Josep Ramon
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Fuentes Hidalgo Jose
- Garcia Aldea Milagros
- Garcia Aldea Milagros
- Garcia Casales Nuria
- Garcia Sanchez Pedro Jose
- Garcia Sanchez Pedro Jose
- Garcia Sanchez Pedro Jose
- Garcia Sanchez Pedro Jose
- Garcia Sanchez Pedro Jose
- Garcia Sanchez Pedro Jose
- Garcia Sanchez Pedro Jose
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gil Serrano Yolanda
- Gimenez Salinas Marsal Jose
- Gimenez Salinas Marsal Jose
- Gomez De Segura Fernandez De Bengoechea Maria
- Gonzalez De Andres Isabel Elena
- Gonzalez De Andres Isabel Elena
- Gonzalez De Andres Isabel Elena
- Haro Castillo Maria Angeles
- Haro Castillo Maria Angeles
- Haro Castillo Maria Angeles
- Haro Castillo Maria Angeles
- Haro Castillo Maria Angeles
- Haro Castillo Maria Angeles
- Haro Castillo Maria Angeles
- Herrero Gomez Maria- Jesus
- Herrero Gomez Maria- Jesus
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lazaga Romero Jose Maria
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Lopez Catalan Maria Isabel
- Marce Fernandez Laura
- Marce Fernandez Laura
- Martin Cabello Carmen
- Martin Cabello Carmen
- Martin Cabello Carmen
- Martin Cabello Carmen
- Martin Cabello Carmen
- Martin Dominguez Maria Del Carmen
- Martinez Alonso Maria Mercedes
- Martinez Alonso Maria Mercedes
- Miret Jaume Maria Angeles
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Monroy Gonzalez Diana
- Nussio Diaz Elvira
- Nussio Diaz Elvira
- Palomar Mares Jaume
- Palomar Mares Jaume
- Paris Carandini Gabriela
- Paris Carandini Lourdes
- Riveiro Diaz Maria
- Rivero Villalobos Eva
- Saenz Higuero Iratxe
- Salva Monfort Gema
- Salva Monfort Jaime
- Salva Monfort Jaime
- Salva Monfort Jaime
- Sanchez Martinez Jaime
- Sanchez Martinez Maria Jose
- Sanchez Martinez Maria Jose
- Sanchez Martinez Maria Jose
- Sanchez Martinez Miguel
- Sanchez Martinez Miguel
- Sanchez Martinez Miguel
- Torres Gutierrez Jose
- Tortola Cuello Juan Antonio
- Uruen Pelegrin Maria-elena
- Uruen Pelegrin Maria-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29398 , F 216, S 8, H M 155130, I/A 485 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Empresa: CENTRO DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Alonso Cortes Noris
- Angulo Serrano Cristina Susana
- Araque Moratalla Maria Carmen
- Arbona Lozano Jose Ignacio
- Arbona Lozano Juan Vicente
- Baca Cano Sergio
- Balbas Estevez Rafael
- Barba Marquez Cristina
- Belenguer Fas Noelia
- Bernal Aragon Daniel
- Biot Lopez Mairena
- Blazquez Quevedo Elisabeth
- Caballero Minguez Natividad Yolanda
- Caro Mayor Mercedes
- Cerezo Herrera Ricardo
- Cerezo Romero Yolanda
- Codon Feliu Jose Carlos
- Compta Mateu Carmen Teresa
- Correa Allepuz Alejandro
- De Ezquerra Martinez Eugenio Francisco
- Faus Gomar Esteban
- Fernandez Hita Martin
- Ferri Martin Luis
- Fronton Cornet Maria Jesus
- Garcia Sanchez Pedro Jose
- Gata Gomez Virginia
- Gessa Ruano Ignacio
- Granell Arrabal Juan Antonio
- Hernandez Palomares Julian-martin
- Hidalgo Jimenez Monica
- Lillo Espinosa Ana Maria
- Manzano Rodriguez Rafael
- Martin Ballesteros Santiago
- Martin Pascual Miguel
- Martinez Almerich Javier Alberto
- Martinez Martinez Fernando
- Mayor Mensua Maria-luisa
- Muñoz Marin Manuel
- Muñoz Martinez Fernando
- Panea Abad Gema
- Parisi Gomez Clara
- Paton Gutierrez Pedro Pablo
- Perez Muñoz Carolina
- Piera Lozano Belen Aranzazu
- Plaza Rius Antonio
- Priego Quesada Antonio
- Ramirez Garrido Ana Isabel
- Ripoll Garijo Miguel
- Roig Fernadez De La Reguera Daniel
- Ruiz Aguilera Juan Carlos
- Salva Monfort Gema
- Sanchez Carrasco Daniel
- Sanchez Martinez Jaime
- Soler Sanchez Maria
- Suarez Romero Anabel
- Valdivia Granados Miguel Angel
- Vercher Devesa Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 158, S 8, H M 155130, I/A 351 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Información de SANCHEZ MARTINEZ JAIME
Mostramos los datos de SANCHEZ MARTINEZ JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MARTINEZ JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos