ELECTRA DE SIERRA DE SAN PEDRO SA - EXTINGUIDA
Provincia Cáceres
Razón Social ELECTRA DE SIERRA DE SAN PEDRO SA
CIF A10348092
Capital Social 390000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 26/06/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELECTRA DE SIERRA DE SAN PEDRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRA DE SIERRA DE SAN PEDRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castresana Lopez Luis Felipe | Consejero | 16/12/2019 | 17/03/2022 |
CORPORACION EMPRESARIAL CAJA EXTREMADURA SL | Liquidador Mancomunado | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
CORPORACION EMPRESARIAL CAJA EXTREMADURA SL | Consejero | 21/08/2012 | 17/03/2022 |
Garcia Calvo Isabel | Liquidador Mancomunado | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
Garcia Calvo Isabel | Consejero | 21/08/2012 | 17/03/2022 |
Garcia Calvo Isabel | Vicesecret. | 17/01/2019 | 17/03/2022 |
Garcia Gonzalez Quijano Javier | Liquidador Mancomunado | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
Garcia Gonzalez Quijano Javier | Presidente | 30/05/2018 | 17/03/2022 |
Garcia Gonzalez Quijano Javier | Consejero | 30/05/2018 | 17/03/2022 |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIAS SA | Apoderado | 17/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELECTRA DE SIERRA DE SAN PEDRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 133, S 8, H CC 9289, I/A 26 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 133, S 8, H CC 9289, I/A 26 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-10
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 133, S 8, H CC 9289, I/A 26 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 133, S 8, H CC 9289, I/A 26 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-10
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 133, S 8, H CC 9289, I/A 26 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-10
- Se cesa como representante persona física del consejero Corporación Empresarial Caja Extremadura SL a don Jacobo Anes González y se nombra a don Alvaro Jimeno Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 132, S 8, H CC 9289, I/A 25 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-10
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 132, S 8, H CC 9289, I/A 24 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-10
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 132, S 8, H CC 9289, I/A 24 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-10
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 132, S 8, H CC 9289, I/A 23 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-10
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 132, S 8, H CC 9289, I/A 22 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-10