ELECTRA DE MALVANA SA - EXTINGUIDA
Razón Social ELECTRA DE MALVANA SA
CIF A10348100
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 26/06/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELECTRA DE MALVANA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRA DE MALVANA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION EMPRESARIAL CAJA EXTREMADURA SL | Liquidador Mancomunado | 01/03/2023 | 01/03/2023 |
CORPORACION EMPRESARIAL CAJA EXTREMADURA SL | Consejero | 26/08/2011 | 01/03/2023 |
Dominguez Maestro Javier | Consejero | 16/12/2019 | 01/03/2023 |
Garcia Calvo Isabel | Liquidador Mancomunado | 01/03/2023 | 01/03/2023 |
Garcia Calvo Isabel | Consejero | 21/08/2012 | 01/03/2023 |
Garcia Calvo Isabel | Vicesecret. | 21/08/2012 | 01/03/2023 |
Garcia Gonzalez Quijano Javier | Liquidador Mancomunado | 01/03/2023 | 01/03/2023 |
Garcia Gonzalez Quijano Javier | Presidente | 28/11/2018 | 01/03/2023 |
Garcia Gonzalez Quijano Javier | Consejero | 28/11/2018 | 01/03/2023 |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIAS SA | Apoderado | 01/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELECTRA DE MALVANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 152, S 8, H CC 9288, I/A 30 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 152, S 8, H CC 9288, I/A 30 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 152, S 8, H CC 9288, I/A 30 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 152, S 8, H CC 9288, I/A 30 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-10
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 152, S 8, H CC 9288, I/A 30 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-10
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 152, S 8, H CC 9288, I/A 29 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 152, S 8, H CC 9288, I/A 28 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-10
- Se cesa como representante persona física de Corporación Empresarial Caja Extremadura SL como consejero de Electra de Malvana SA a don Jacobo Anes González y se nombra a don Alvaro Jimeno García
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 152, S 8, H CC 9288, I/A 27 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-10
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 152, S 8, H CC 9288, I/A 26 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-10
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869, L 696, F 152, S 8, H CC 9288, I/A 26 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-10