ELECTRA DE LAYNA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Zorrilla, 34
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social ELECTRA DE LAYNA SA
CIF A47534953
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 04/03/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario IBERENOVA PROMOCIONES SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE ELECTRA DE LAYNA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRA DE LAYNA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canales Abaitua Pablo | Administrador Mancomunado | 15/11/2010 | 29/07/2013 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 01/12/2010 | 29/07/2013 |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA | Apoderado | 19/07/2011 | 29/07/2013 |
IBERENOVA PROMOCIONES SA | Socio Unico | 29/08/2012 | 29/07/2013 |
Martinez Riaza Fernando | Administrador Mancomunado | 29/08/2012 | 29/07/2013 |
Lopez Berisa Maria Del Carmen | Administrador Mancomunado | 11/01/2011 | 29/08/2012 |
IBERDROLA RENOVABLES SA | Apoderado | 19/07/2011 | |
IBERDROLA RENOVABLES SA | Apoderado | 11/01/2011 | 18/07/2011 |
Aguirre Uzquiano Gregorio | Apoderado | 11/01/2011 | |
Alaña Latxiondo Jose Miguel | Apoderado | 11/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELECTRA DE LAYNA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 209, S 8, H VA 15827, I/A 19 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 209, S 8, H VA 15827, I/A 19 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 19, S 8, H VA 15827, I/A 18 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 19, S 8, H VA 15827, I/A 17 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 19, S 8, H VA 15827, I/A 17 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 16, S 8, H VA 15827, I/A 16 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 16, S 8, H VA 15827, I/A 16 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 15, S 8, H VA 15827, I/A 15 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-47
Apoderado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Arias Coterillo Fernando Julio
- Arrieta Blanco Javier
- Arriola Alcibar Itziar
- Astiz Barrenechea Unai
- Azorin Cuadrillero Javier
- Barquin Morales Imanol
- Barrondo Arechaga Jon
- Bassy Iza Alvaro
- Buitrago Montoro Ana Isabel
- Burguera Perez Ivan
- Cabezudo Pueyo Manuel
- Calvo Hernaez Cesar
- Cardenal Perez Jose Jorge
- Casas Txintxurreta Pablo
- Cifuentes Fernandez Francisco
- De Icaza De La Sota Rafael
- De La Peña Carreton Jorge
- Del Aguila Bugnon Nuria
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Del Valle Conde Jesus Maria
- Delgado Piera Alvaro
- Diez Alustiza Roberto
- Duran Dominguez Julia
- Eguinoa Garelly Maria
- Estevez Martin Henar
- Fernandez Albendea Roberto
- Fernandez Uranga Salvador Luis
- Figueroa Bahillo Jose Angel
- Garay Ibarreche Borja
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Perez Javier
- Gimenez Tamayo Elena
- Gomez De Olea Alcañiz Ignacio
- Grande De Capua Maria
- Heredero Bueno Cristina
- Hernandez De Deza Sergio
- Hernandez Muñoz Emilio Samuel
- Hernando Isla Francisco Javier
- Icaza Aburto Francisco Javier
- Insunza Gaminde Pablo
- Izaguirre Nazar Jose
- Jimenez Martinez Jose Luis
- Lopez Fernandez Maria Del Carmen
- Luengo Tolosa Jose Miguel
- Malo De Molina Muñoz Juan Jose
- Marin Rodenas Jorge
- Marra Rodriguez Jose Angel
- Martin Rivier De Abbad Juan
- Martin Rodriguez Susana
- Martinez Palacio Alvaro
- Martinez Perez Jesus
- Martinez Riaza Fernando
- Menjon Erizmendi Alberto
- Navarro Aranda Antonio Jose
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Olazabal Olarreaga Ignacio
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Relancio Alberca Javier Adrian
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Reyes Gallur Regina
- Rica Escuder Ana Maria
- Rioperez Orta Alvaro
- Rodriguez Ruiz Victor Manuel
- Rojo Sevillano Felix
- Santamaria Martin Angeles
- Santamaria Tamayo Joaquin
- Seitua Iribar Martin
- Serra Mendez Esther
- Serrano Lopez Carlos
- Serrano Ydigoras Eduardo
- Sojo Cirion Jose Ignacio
- Taranco Zabala Eneko
- Urquidi Garcia Javier
- Vazquez Garcia Dionisio
- Viteri Solaun Xabier
- Ybarra Echevarria Luis
- Zabalza De Frutos Ursula
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 15, S 8, H VA 15827, I/A 15 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 14, S 8, H VA 15827, I/A 14 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-47