ELBRUS INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Murillo, 21
Código Postal 28770
Municipio Colmenar Viejo
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELBRUS INVERSIONES SL
CIF B85653418
Capital Social 192000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ELBRUS INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELBRUS INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bartolome Sanz Elena | Administrador Solidario | 15/09/2022 | |
Bartolome Sanz Maria Elena | Administrador Solidario | 03/06/2009 | 15/09/2022 |
Bartolome Sanz Maria Elena | Liquidador Solidario | 15/09/2022 | 15/09/2022 |
COMERCIO Y DESARROLLO 2100 SL | Socio Unico | 13/03/2009 | 15/09/2022 |
Lobo Martin Francisco Raul | Administrador Solidario | 03/06/2009 | 15/09/2022 |
Lobo Martin Francisco Raul | Liquidador Solidario | 15/09/2022 | 15/09/2022 |
Sanchez Garcia Sergio | Administrador Unico | 13/03/2009 | 03/06/2009 |
ACTOS BORME DE ELBRUS INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26509 , F 85, S 8, H M 477672, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26509 , F 85, S 8, H M 477672, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26509 , F 85, S 8, H M 477672, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26509 , F 85, S 8, H M 477672, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26509 , F 85, S 8, H M 477672, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-28
- C/ MURILLO 21 (COLMENAR VIEJO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26509 , F 83, S 8, H M 477672, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26509 , F 83, S 8, H M 477672, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 188.994,00 | Euros |
Capital Actual: | 192.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.287,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26509 , F 83, S 8, H M 477672, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28