ELASTICLAND SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Cala Basa, 10
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELASTICLAND SL
CIF B87004768
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 29/04/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELASTICLAND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELASTICLAND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montalvo Llanos Francisco Javier | Apoderado | 30/05/2014 | 26/05/2023 |
VFT ABOGADOS MEDIA AUDIOVISUAL ENTERTAINMENT SL | Administrador Unico | 13/05/2021 | 26/05/2023 |
Vidaurre Bernal Borja Manuel | Representante | 13/05/2021 | 26/05/2023 |
Vidaurre Bernal Borja Manuel | Liquidador | 26/05/2023 | 26/05/2023 |
Muñoz Padellano Jaime | Administrador Unico | 11/05/2018 | 13/05/2021 |
Martin Rodriguez Roberto | Administrador Solidario | 30/05/2014 | 11/05/2018 |
Muñoz Padellano Jaime | Administrador Solidario | 30/05/2014 | 11/05/2018 |
ACTOS BORME DE ELASTICLAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 146, S 8, H M 581188, I/A 5 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 146, S 8, H M 581188, I/A 5 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 146, S 8, H M 581188, I/A 5 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 146, S 8, H M 581188, I/A 5 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 146, S 8, H M 581188, I/A 4 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 146, S 8, H M 581188, I/A 4 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
- RONDA DE CALA BASA, NUMERO 10 A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 146, S 8, H M 581188, I/A 3 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 145, S 8, H M 581188, I/A 2 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 145, S 8, H M 581188, I/A 2 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 145, S 8, H M 581188, I/A 2 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28