VIDAURRE BERNAL BORJA MANUEL
Informe ejecutivo de VIDAURRE BERNAL BORJA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIDAURRE BERNAL BORJA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERNAL APARICIO INVERSIONES SL | Socio Unico | 23/08/2021 | |
ALQUEVEDO SL | Apoderado | 29/03/2021 | |
ALQUEVEDO SL | Representante | 26/02/2021 | |
ALCOMIÑO SL | Representante | 22/02/2021 | |
ICONLY LIFESTYLE SL | Secretario No Consejero | 27/05/2019 | |
VTF ABOGADOS MEDIA AUDIOVISUAL & ENTERTAINMENT SLP | Administrador Unico | 08/04/2014 |
VINCULACIONES DE VIDAURRE BERNAL BORJA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAURRE BERNAL BORJA MANUEL
Empresa: ELASTICLAND SL
Liquidador
- Vidaurre Bernal Borja Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 146, S 8, H M 581188, I/A 5 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Empresa: ELASTICLAND SL
Administrador Unico
Representante
- Vidaurre Bernal Borja Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 146, S 8, H M 581188, I/A 5 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Empresa: BERNAL APARICIO INVERSIONES SL
Socio Único
- Vidaurre Bernal Borja Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36865 , F 140, S 8, H M 659721, I/A 9 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: ELASTICLAND SL
Administrador Unico
Representante
- Vidaurre Bernal Borja Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32290 , F 146, S 8, H M 581188, I/A 4 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Empresa: ALQUEVEDO SL
Apoderado
- Serrano Garcia Ignacio
- Vidaurre Bernal Borja Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41518 , F 27, S 8, H M 735677, I/A 2 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Empresa: ALQUEVEDO SL
Administrador Solidario
Representante
- Prats Filgueira Manuel
- Vidaurre Bernal Borja Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41518 , F 24, S 8, H M 735677, I/A 1 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Empresa: ALCOMIÑO SL
Representante
- Vidaurre Bernal Borja Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 95, S 8, H M 679999, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Empresa: ICONLY LIFESTYLE SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Vidaurre Bernal Borja Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37158 , F 96, S 8, H M 663162, I/A 4 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-28
Administrador Unico
- Vidaurre Bernal Borja Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25279 , F 70, S 8, H M 455124, I/A 4 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-28
Administrador Solidario
- Fernandez Aransay Fernando
- Vidaurre Bernal Borja Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25279 , F 70, S 8, H M 455124, I/A 4 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-28
VER MAS ACTOS
Información de VIDAURRE BERNAL BORJA MANUEL
Mostramos los datos de VIDAURRE BERNAL BORJA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAURRE BERNAL BORJA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos