ELAN-AUSY ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Leonardo da Vinci, 8
Código Postal 28906
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELAN-AUSY ESPAÑA SL
CIF B84831411
Fecha de Constitución 06/09/2006
Nombres Anteriores
- ELAN EDAG LUEHMANN AEROENGINEERING NETWORK ESPAÑA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AUSY SERVICIOS DE INGENIERIA SL
VINCULACIONES DE ELAN-AUSY ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELAN-AUSY ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUSY SERVICIOS DE INGENIERIA SL | Socio Unico | 10/11/2011 | 21/12/2011 |
Calero Guardado Ignacio | Apoderado Solidario | 23/08/2011 | 21/12/2011 |
Colorado Arroyo Cristobal | Apoderado Solidario | 23/08/2011 | 21/12/2011 |
Dupont Fabrice-henri-christian | Apoderado | 23/08/2011 | 21/12/2011 |
Frias Roman Xavier | Apoderado Solidario | 23/08/2011 | 21/12/2011 |
Gontard Jerome J.J | Administrador Solidario | 23/08/2011 | 21/12/2011 |
Lara Jaen Nuria | Apoderado | 23/08/2011 | 21/12/2011 |
Miranda Riera David Fernando | Apoderado Solidario | 23/08/2011 | 21/12/2011 |
Morsillo Philippe V | Administrador Solidario | 23/08/2011 | 21/12/2011 |
Segarra Alonso Roger | Apoderado Solidario | 23/08/2011 | 21/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELAN-AUSY ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23271 , F 202, S 8, H M 417147, I/A 16 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23271 , F 202, S 8, H M 417147, I/A 16 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23271 , F 202, S 8, H M 417147, I/A 16 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23271 , F 202, S 8, H M 417147, I/A 15 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
- ELAN-AUSY ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23271 , F 202, S 8, H M 417147, I/A 14 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23271 , F 201, S 8, H M 417147, I/A 13 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23271 , F 33, S 8, H M 417147, I/A 12 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23271 , F 33, S 8, H M 417147, I/A 11 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23271 , F 32, S 8, H M 417147, I/A 10 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23271 , F 32, S 8, H M 417147, I/A 9 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28