EL PARON DE TUTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Reyes Catolicos, 59
Código Postal 03003
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL PARON DE TUTO SL
CIF B42541599
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/11/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario VIS UNITIS SL
VINCULACIONES DE EL PARON DE TUTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL PARON DE TUTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sambo Ivano | Liquidador | 19/07/2022 | 19/07/2022 |
VIS UNITIS SL | Socio Unico | 06/03/2019 | 19/07/2022 |
VIS UNITIS SL | Administrador Unico | 21/03/2019 | 19/07/2022 |
Bressan Roberto | Administrador Unico | 04/12/2017 | 21/03/2019 |
ACTOS BORME DE EL PARON DE TUTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 151, S 8, H A 157689, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 151, S 8, H A 157689, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 151, S 8, H A 157689, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 151, S 8, H A 157689, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-03
- C/ REYES CATOLICOS 59 2º IZ (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 151, S 8, H A 157689, I/A 3 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 151, S 8, H A 157689, I/A 3 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 151, S 8, H A 157689, I/A 3 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 151, S 8, H A 157689, I/A 2 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 150, S 8, H A 157689, I/A 1 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-03
Dirección:C/ CAPITAN SEGARRA 1-B 7º F (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:22/11/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. 2.- La intermediación en la compra, la venta y el alquiler de bienes inmuebles por cuenta de terceros. 3.- Las actividades de asesoramiento y los servicios de tasación en relación con la compra, la venta o el alquiler de bienes inmuebles, po
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 150, S 8, H A 157689, I/A 1 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-03