SAMBO IVANO
Informe ejecutivo de SAMBO IVANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAMBO IVANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIS UNITIS SL | Administrador Unico | 23/08/2022 | |
VIS UNITIS SL | Socio Unico | 07/07/2015 |
VINCULACIONES DE SAMBO IVANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMBO IVANO
Empresa: VIS UNITIS SL
Administrador Unico
- Sambo Ivano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3871 , F 214, S 8, H A 145777, I/A 5 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-03
Empresa: UBI IUS IBI SOCIETAS SL
Liquidador
- Sambo Ivano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 92, S 8, H A 149376, I/A 5 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-03
Empresa: UBI IUS IBI SOCIETAS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Sambo Ivano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 92, S 8, H A 149376, I/A 5 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-03
Empresa: EL PARON DE TUTO SL
Liquidador
- Sambo Ivano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 151, S 8, H A 157689, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-03
Empresa: EL PARON DE TUTO SL
Administrador Unico
Liquidador
- Sambo Ivano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 151, S 8, H A 157689, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-03
Empresa: VIS UNITIS SL
Socio Único
- Sambo Ivano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3871 , F 211, S 8, H A 145777, I/A 1 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-03
Información de SAMBO IVANO
Mostramos los datos de SAMBO IVANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMBO IVANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos