EL MONTE FINANCE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Independencia, 9
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EL MONTE FINANCE SA
CIF A91495358
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Página Web www.elmonte.org
Órgano Administración Administrador único
Propietario BANCA CIVICA SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EL MONTE FINANCE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL MONTE FINANCE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCA CIVICA SA | Socio Unico | 29/11/2011 | 29/01/2014 |
ESTUGEST SA | Liquidador | 29/01/2014 | 29/01/2014 |
ESTUGEST SA | Administrador Unico | 30/10/2012 | 29/01/2014 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 29/06/2010 | 29/01/2014 |
Martinez Dassoy Francisco Jose | Representante | 29/01/2014 | 29/01/2014 |
Martinez Dassoy Francisco Jose | Representante | 30/10/2012 | 29/01/2014 |
Obando Santaella Joaquin | Consejero Delegado Solidario | 23/04/2009 | 29/01/2014 |
Abad Chamon Miguel Angel | Apoderado Solidario | 19/06/2013 | |
Abad Chamon Miguel Angel | Apoderado | 19/06/2013 | |
Cantalicio Pantoja Pablo | Apoderado Solidario | 19/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EL MONTE FINANCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30117 , F 99, S 8, H M 393737, I/A 14 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30117 , F 99, S 8, H M 393737, I/A 14 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30117 , F 99, S 8, H M 393737, I/A 14 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Administrador Unico
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30117 , F 99, S 8, H M 393737, I/A 14 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30117 , F 98, S 8, H M 393737, I/A 13 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION SE MODIFICA EL ARTICULO 20º Y SE DEJAN SIN CONTENIDO DEL 21º AL25º, AMBOS INCLUSIVES, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30117 , F 98, S 8, H M 393737, I/A 12 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30117 , F 98, S 8, H M 393737, I/A 12 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30117 , F 98, S 8, H M 393737, I/A 12 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22073 , F 130, S 8, H M 393737, I/A 11 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22073 , F 130, S 8, H M 393737, I/A 11 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28