ABAD CHAMON MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ABAD CHAMON MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ABAD CHAMON MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLEVER GLOBAL SA | Consejero | 19/04/2021 | 18/03/2024 |
SELABAD INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 08/03/2013 | 22/05/2018 |
SELABAD INVERSIONES SL | Liquidador Unico | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
EURODEAL INVERSIONES SA | Consejero | 15/07/2014 | 18/09/2015 |
DIDENDUM ASESOR REGISTRADO SL | Consejero | 22/04/2013 | 20/08/2014 |
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE GUADALAJARA HUELVA JEREZ Y SEVILLA | Apoderado Solidario | 08/01/2011 | 08/08/2013 |
EL MONTE FINANCE SA | Apoderado Solidario | 19/06/2013 | |
EL MONTE FINANCE SA | Apoderado | 19/06/2013 | |
EL MONTE FINANCE SA | Consejero | 23/07/2012 | 30/10/2012 |
EL MONTE FINANCE SA | Presidente | 23/04/2009 | 30/10/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ABAD CHAMON MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD CHAMON MIGUEL ANGEL
Empresa: CLEVER GLOBAL SA
Consejero
- Abad Chamon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7542 , F 179, S 8, H SE 57994, I/A 54 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-41
Empresa: CLEVER GLOBAL SA
Consejero
- Abad Chamon Miguel Angel
- DCC 2015 SL
- Gonzalez Dominguez Ignacio
- Vidal-aragon De Olives Agustin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6965 , F 24, S 8, H SE 57994, I/A 41 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-41
Empresa: SELABAD INVERSIONES SL
Liquidador Unico
- Abad Chamon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5660 , F 137, S 8, H SE 96431, I/A 2 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-41
Empresa: SELABAD INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Abad Chamon Miguel Angel
- Selfa De La Gandara Jose
Liquidador Unico
- Abad Chamon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5660 , F 137, S 8, H SE 96431, I/A 2 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-41
Empresa: EURODEAL SOCIEDAD DE VALORES SA
Consejero
- Abad Chamon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 133, S 8, H M 20718,BIS , I/ 185 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Empresa: DIDENDUM ASESOR REGISTRADO SL
Consejero
- Abad Chamon Miguel Angel
- Beiras Escudero Jose
- Escudero Prado Maria-eugenia
- Lopez Corona Davila Angel
- Vazquez Sacristan Maria Victoria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868, L 3868, F 106, S 8, H PO 54731, I/A 5 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-36
Empresa: EURODEAL AGENCIA DE VALORES SA
Consejero
- Abad Chamon Miguel Angel
- Martinez Pardo Del Valle Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25493 , F 223, S 8, H M 20718,BIS , I/ 175 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Empresa: EL MONTE FINANCE SA
Apoderado Solidario
- Abad Chamon Miguel Angel
- Cantalicio Pantoja Pablo
- Obando Santaella Joaquin
Apoderado
- Abad Chamon Miguel Angel
- Cantalicio Pantoja Pablo
- Obando Santaella Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30117 , F 98, S 8, H M 393737, I/A 13 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Empresa: DIDENDUM MAB ASESOR REGISTRADO SL
Auditor
Consejero
- Abad Chamon Miguel Angel
- Beiras Escudero Jose
- Escudero Prado Maria-eugenia
- Lopez Corona Davila Angel
- Vazquez Sacristan Maria Victoria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868, L 3868, F 102, S 8, H PO 54731, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-36
Empresa: SELABAD INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Abad Chamon Miguel Angel
- Selfa De La Gandara Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5660 , F 136, S 8, H SE 96431, I/A 1 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-41
VER MAS ACTOS
Información de ABAD CHAMON MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ABAD CHAMON MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD CHAMON MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos