EL DUCADO DE VILO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Lugar Llodares, 56
Código Postal 33456
Municipio Castrillón
Provincia Asturias
Razón Social EL DUCADO DE VILO SL
CIF B74313008
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 03/10/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martin Garcia Maria Dolores
VINCULACIONES DE EL DUCADO DE VILO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL DUCADO DE VILO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Garcia Maria Dolores | Socio Unico | 27/09/2012 | 20/01/2020 |
Martin Garcia Maria Dolores | Liquidador | 26/09/2019 | 20/01/2020 |
Martin Garcia Maria Dolores | Administrador Unico | 27/09/2012 | 26/09/2019 |
Gonzalez Losa Ana Victoria | Administrador Mancomunado | 04/10/2011 | 27/09/2012 |
Martin Garcia Maria Dolores | Administrador Mancomunado | 04/10/2011 | 27/09/2012 |
ACTOS BORME DE EL DUCADO DE VILO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 4 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 4 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 3 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 3 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 3 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-33
- LUGAR LLODARES 56 - SAN MIGUEL DE QUILOÑO (CASTRILLON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-.Cambio del Organode Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-33