GONZALEZ LOSA ANA VICTORIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ LOSA ANA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ LOSA ANA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENCIA EGOS MARKETING SL | Administrador Mancomunado | 04/04/2022 | 17/09/2024 |
EL DUCADO DE VILO SL | Administrador Mancomunado | 04/10/2011 | 27/09/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ LOSA ANA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ LOSA ANA VICTORIA
Empresa: AGENCIA EGOS MARKETING SL
Administrador Mancomunado
- Bahamonde Gonzalez Jose Luis
- Gonzalez Losa Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 60304, I/A 2 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-33
Empresa: AGENCIA EGOS MARKETING SL
Administrador Mancomunado
- Bahamonde Gonzalez Jose Luis
- Gonzalez Losa Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4491 , F 97, S 8, H AS 60304, I/A 1 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-33
Empresa: EL DUCADO DE VILO SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Losa Ana Victoria
- Martin Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 213, S 8, H AS 42977, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-33
Empresa: EL DUCADO DE VILO SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Losa Ana Victoria
- Martin Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 212, S 8, H AS 42977, I/A 1 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-33
Información de GONZALEZ LOSA ANA VICTORIA
Mostramos los datos de GONZALEZ LOSA ANA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ LOSA ANA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos