EDITORIAL BUENAS LETRAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Engracia, 18
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDITORIAL BUENAS LETRAS SL
CIF B85686970
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Otras actividades editoriales
Fecha de Constitución 27/04/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EDITORIAL BUENAS LETRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDITORIAL BUENAS LETRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armenteros Menendez Ignacio | Representante | 11/11/2015 | 26/08/2016 |
RADIO POPULAR SA CADENA DE ONDAS POP | Administrador Mancomunado | 01/08/2013 | 26/08/2016 |
Rosal Valls Taberner Alejandro | Administrador Mancomunado | 22/05/2009 | 26/08/2016 |
Rosal Valls Taberner Alejandro | Liquidador | 26/08/2016 | 26/08/2016 |
Herrero Gala Angel | Representante | 01/08/2013 | 11/11/2015 |
Gonzalez Del Yerro Valdes Jenaro | Administrador Mancomunado | 22/05/2009 | 18/10/2010 |
ACTOS BORME DE EDITORIAL BUENAS LETRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 90, S 8, H M 481018, I/A 5 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 90, S 8, H M 481018, I/A 5 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 90, S 8, H M 481018, I/A 5 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 90, S 8, H M 481018, I/A 5 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 90, S 8, H M 481018, I/A 4 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 90, S 8, H M 481018, I/A 4 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 89, S 8, H M 481018, I/A 3 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 89, S 8, H M 481018, I/A 2 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 84, S 8, H M 481018, I/A 1 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Dirección:C/ SANTA ENGRACIA NUMERO 18, ESCALERA IZQUIERDA 1& (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/04/09
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:LA EDICION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION Y PRODUCCION DE LIBROS, ASI COMO LAREALIZACION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS EDITORIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 84, S 8, H M 481018, I/A 1 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28