HERRERO GALA ANGEL
Informe ejecutivo de HERRERO GALA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERO GALA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIPL3. A VALUE SL | Administrador Unico | 24/01/2011 |
VINCULACIONES DE HERRERO GALA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO GALA ANGEL
Apoderado
- Alloza Molinos Cristina
- Herrero Gala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36476 , F 65, S 8, H M 14669, I/A 649 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: EDITORIAL BUENAS LETRAS SL
Representante
- Herrero Gala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 90, S 8, H M 481018, I/A 4 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Apoderado
- Alloza Molinos Cristina
- Herrero Gala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27749 , F 141, S 8, H M 14669, I/A 592 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Apoderado Mancomunado
- Herrero Gala Angel
- Tenas Aznar Maria-victoria
Apoderado
- Herrero Gala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27749 , F 141, S 8, H M 14669, I/A 592 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Apoderado Mancomunado
- Herrero Gala Angel
- Tenas Aznar Maria-victoria
Apoderado
- Herrero Gala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27749 , F 111, S 8, H M 14669, I/A 561 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
Empresa: EDITORIAL BUENAS LETRAS SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Herrero Gala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 89, S 8, H M 481018, I/A 3 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Empresa: TRIPL3. A VALUE SL
Administrador Unico
- Herrero Gala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28399 , F 145, S 8, H M 511400, I/A 1 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-28
Información de HERRERO GALA ANGEL
Mostramos los datos de HERRERO GALA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO GALA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos