EDIT 66 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pallars, 4
Código Postal 08402
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDIT 66 SA
CIF A58242959
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP
VINCULACIONES DE EDIT 66 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIT 66 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batalla Leon Marta | Apoderado | 29/05/2012 | 25/11/2014 |
Bryan Ferdinand Hoogkamer | Apoderado | 29/09/2011 | 25/11/2014 |
CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP | Auditor | 01/02/2010 | 25/11/2014 |
Louise Jane Kirchin | Apoderado | 29/05/2012 | 25/11/2014 |
Louise Jane Kirchin | Apoderado | 29/09/2011 | 25/11/2014 |
Mattheus Bezemer | Consejero | 29/05/2012 | 25/11/2014 |
Rossell Garau Ana | Administrador Concursal | 05/08/2013 | 25/11/2014 |
Bryan Ferdinand Hoogkamer | Presidente | 29/05/2012 | 20/02/2014 |
Bryan Ferdinand Hoogkamer | Consejero | 09/06/2009 | 20/02/2014 |
Mattheus Bezemer | Secretario | 29/05/2012 | 20/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDIT 66 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 28, S 8, H B 100978, I/A 29 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 427/2013, AUTO FIRME DE FECHA 16/09/2014,POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 28, S 8, H B 100978, I/A 29 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 28, S 8, H B 100978, I/A 29 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 427/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/03/2014, POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 27, S 8, H B 100978, I/A 28 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 27, S 8, H B 100978, I/A 27 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 427/2013, AUTO FIRME DE FECHA 18/12/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 27, S 8, H B 100978, I/A 27 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 27, S 8, H B 100978, I/A 27 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 427/2013, AUTO FIRME DE FECHA 04/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 26, S 8, H B 100978, I/A 26 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 26, S 8, H B 100978, I/A 26 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
- CL PALLARS 4-6 ED. A P.7 (GRANOLLERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 25, S 8, H B 100978, I/A 25 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08