EDIGA 11 SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social EDIGA 11 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor BDO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE EDIGA 11 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIGA 11 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 10/09/2009 | 17/08/2017 |
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 22/07/2015 | 17/08/2017 |
Elizari Diez Miguel | Liquidador | 07/02/2017 | 17/08/2017 |
Elizarri Redin Jesus | Apoderado | 09/10/2013 | 17/08/2017 |
Santander Private Banking Gestion Sociedad Anonim | Apoderado | 02/10/2013 | 17/08/2017 |
Santander Private Banking Gestion Sociedad Anonim | Entidad Gestora | 02/10/2013 | 17/08/2017 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 31/07/2015 | 07/02/2017 |
Diez Medina Veronica Ana | Vicesecret. | 07/02/2017 | |
Elizari Diez Miguel | Consejero | 10/09/2009 | 07/02/2017 |
Elizari Galar Ignacio | Secretario | 23/07/2012 | 07/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDIGA 11 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 110, S 8, H M 226324, I/A 32 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 109, S 8, H M 226324, I/A 31 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 109, S 8, H M 226324, I/A 31 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 109, S 8, H M 226324, I/A 31 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 109, S 8, H M 226324, I/A 30 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 109, S 8, H M 226324, I/A 29 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 109, S 8, H M 226324, I/A 29 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 108, S 8, H M 226324, I/A 28 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
- SUSTITUCION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 108, S 8, H M 226324, I/A 27 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 108, S 8, H M 226324, I/A 27 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28