ELIZARI DIEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de ELIZARI DIEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELIZARI DIEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DE DESPACHOS INMOBILIARIOS INMO 31 SL | Administrador Mancomunado | 28/03/2012 |
VINCULACIONES DE ELIZARI DIEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIZARI DIEZ MIGUEL
Empresa: EDIGA 11 SICAV
Liquidador
- Elizari Diez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 109, S 8, H M 226324, I/A 31 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: EDIGA 11 SICAV
Consejero
- Elizari Diez Miguel
- Elizari Galar Ignacio
- Elizari Redin Jesus Maria
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 109, S 8, H M 226324, I/A 31 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: EDIGA 11 SICAV
Auditor
Consejero
- Elizari Diez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 108, S 8, H M 226324, I/A 26 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-28
Administrador Mancomunado
- Diaz De Rada Gil Ignacio Luis
- Elizari Diez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 206, S 8, H NA 31984, I/A 1 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-31
Empresa: EDIGA 11 SICAV
Auditor
Consejero
- Elizari Diez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13840 , F 105, S 8, H M 226324, I/A 18 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Información de ELIZARI DIEZ MIGUEL
Mostramos los datos de ELIZARI DIEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIZARI DIEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos