EDIFICI SERRA VILARO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Baixada de Toro, 5
Código Postal 43004
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social EDIFICI SERRA VILARO SL
CIF B43713148
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/04/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ROBERT GERHARD 3 SA
VINCULACIONES DE EDIFICI SERRA VILARO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICI SERRA VILARO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Escolano Jesus Maria | Administrador Solidario | 12/01/2010 | 12/02/2015 |
Alvarez Escolano Jesus Maria | Liquidador Solidario | 12/02/2015 | 12/02/2015 |
Goma-camps Tous Joan | Administrador Solidario | 12/01/2010 | 12/02/2015 |
Goma-camps Tous Joan | Liquidador Solidario | 12/02/2015 | 12/02/2015 |
ROBERT GERHARD 3 SA | Socio Unico | 12/01/2010 | 12/02/2015 |
Alvarez Escolano Jesus Maria | Presidente | 12/01/2010 | |
Alvarez Escolano Jesus Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 12/01/2010 | |
Alvarez Escolano Jesus Maria | Consejero | 12/01/2010 | |
Galan Cao Pablo | Consejero | 12/01/2010 | |
Tous Goma-camps Joan | Secretario | 12/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDIFICI SERRA VILARO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 72, S 8, H T 26034, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 72, S 8, H T 26034, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-43
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 72, S 8, H T 26034, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 72, S 8, H T 26034, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-43
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 71, S 8, H T 26034, I/A 5 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 71, S 8, H T 26034, I/A 5 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-43
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 71, S 8, H T 26034, I/A 5 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 71, S 8, H T 26034, I/A 5 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-43