ALVAREZ ESCOLANO JESUS MARIA
Informe ejecutivo de ALVAREZ ESCOLANO JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ALVAREZ ESCOLANO JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROBERT GERHARD 3 SA | Administrador Solidario | 17/12/2019 | |
BAU FACTORY SL | Administrador Solidario | 15/03/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ ESCOLANO JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ ESCOLANO JESUS MARIA
Empresa: ROBERT GERHARD 3 SA
Administrador Solidario
- Alvarez Escolano Jesus Maria
- Tous Goma-camps Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 171, S 8, H T 19063, I/A 10 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-43
Empresa: ROBERT GERHARD 3 SA
Administrador Mancomunado
- Alvarez Escolano Jesus Maria
- Tous Goma-camps Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 171, S 8, H T 19063, I/A 10 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-43
Empresa: EDIFICI SERVET SL
Liquidador Solidario
- Alvarez Escolano Jesus Maria
- Goma-camps Tous Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 67, S 8, H T 29489, I/A 5 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-43
Empresa: EDIFICI SERVET SL
Administrador Solidario
- Alvarez Escolano Jesus Maria
- Goma-camps Tous Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 67, S 8, H T 29489, I/A 5 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-43
Empresa: EDIFICI SERRA VILARO SL
Liquidador Solidario
- Alvarez Escolano Jesus Maria
- Goma-camps Tous Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 72, S 8, H T 26034, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-43
Empresa: EDIFICI SERRA VILARO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Escolano Jesus Maria
- Goma-camps Tous Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 72, S 8, H T 26034, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-43
Empresa: EDIFICI BEETHOVEN SL
Liquidador Mancomunado
- Alvarez Escolano Jesus Maria
- Goma-camps Tous Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659 , F 116, S 8, H T 22199, I/A 8 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-43
Empresa: ROBERT GERHARD 3 SA
Administrador Mancomunado
- Alvarez Escolano Jesus Maria
- Tous Goma-camps Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 170, S 8, H T 19063, I/A 8 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-43
Empresa: EDIFICI SANT PAU SL
Liquidador Solidario
- Alvarez Escolano Jesus Maria
- Goma-camps Tous Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 23, S 8, H T 24158, I/A 7 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-43
Empresa: EDIFICI SANT PAU SL
Administrador Solidario
- Alvarez Escolano Jesus Maria
- Goma-camps Tous Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1755 , F 23, S 8, H T 24158, I/A 7 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-43
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ ESCOLANO JESUS MARIA
Mostramos los datos de ALVAREZ ESCOLANO JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ ESCOLANO JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos