SELDA DISTRIBUCIONES IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Motors, 344
Código Postal 08908
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SELDA DISTRIBUCIONES IBERIA SL
CIF B65870297
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/07/2012
Nombres Anteriores
- EDEN INTEGRACION SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SELDA DISTRIBUCIONES IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SELDA DISTRIBUCIONES IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adriana Du Croo De Jongh | Secretario No Consejero | 04/10/2012 | 06/08/2020 |
Adriana Du Croo De Jongh | Liquidador | 06/08/2020 | 06/08/2020 |
Alarcon Alzugaray Antonio | Presidente | 04/10/2012 | 06/08/2020 |
Alarcon Alzugaray Antonio | Consejero | 04/10/2012 | 06/08/2020 |
Ron Zev Frieman | Consejero | 09/01/2018 | 06/08/2020 |
Shane Douglas Perkey | Consejero | 09/01/2018 | 06/08/2020 |
Itamar Dov Eder | Consejero | 04/10/2012 | 09/01/2018 |
Yaron Erez | Consejero | 04/10/2012 | 09/01/2018 |
ACTOS BORME DE SELDA DISTRIBUCIONES IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43383 , F 48, S 8, H B 427511, I/A 4 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43383 , F 48, S 8, H B 427511, I/A 4 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-08
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43383 , F 48, S 8, H B 427511, I/A 4 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43383 , F 47, S 8, H B 427511, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43383 , F 47, S 8, H B 427511, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: EDEN INTEGRACION SL
- SELDA DISTRIBUCIONES IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43383 , F 47, S 8, H B 427511, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
Empresa: EDEN INTEGRACION SL
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL UNICO SOCIO:EDEN SPRINGS ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43383 , F 43, S 8, H B 427511, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-08
Empresa: EDEN INTEGRACION SL
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43383 , F 43, S 8, H B 427511, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-08
Empresa: EDEN INTEGRACION SL
Dirección:CL MOTORS, 344-356 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Comienzo de operaciones:27/07/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA MINERAL I CUALQUIER OTRO TIPO DE BEBIDA NO ALCOHOLICA.COMPRA,ARRENDAMIENTO, CONCESION Y EXPLOTACION DE FUENTES NATURALES DE AGUA MINERAL ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43383 , F 43, S 8, H B 427511, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-08