PISCINAS SINGULARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Caleta, 10
Código Postal 35259
Municipio Ingenio
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social PISCINAS SINGULARES SL
CIF B76039593
Capital Social 18010.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 11/08/2009
Nombres Anteriores
- ECOROC INTEGRA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PISCINAS SINGULARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PISCINAS SINGULARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almeida Valverde Conrado De Jesus | Apoderado | 08/10/2009 | 17/01/2017 |
Ramos Suarez Orlando | Administrador Unico | 16/08/2011 | 17/01/2017 |
Ramos Suarez Orlando | Liquidador | 17/01/2017 | 17/01/2017 |
Almeida Valverde Conrado De Jesus | Administrador Mancomunado | 08/10/2009 | 16/08/2011 |
Ramos Suarez Orlando | Administrador Mancomunado | 08/10/2009 | 16/08/2011 |
Ramos Suarez Orlando | Socio Unico | 16/08/2011 | 16/08/2011 |
ACTOS BORME DE PISCINAS SINGULARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 41, S 8, H GC 42487, I/A 4 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 41, S 8, H GC 42487, I/A 4 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 41, S 8, H GC 42487, I/A 4 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 41, S 8, H GC 42487, I/A 4 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-35
Empresa: ECOROC INTEGRA SL
- PISCINAS SINGULARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 40, S 8, H GC 42487, I/A 3 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-35
Empresa: ECOROC INTEGRA SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 40, S 8, H GC 42487, I/A 3 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-35
Empresa: ECOROC INTEGRA SL
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 498,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 40, S 8, H GC 42487, I/A 3 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-35
Empresa: ECOROC INTEGRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 40, S 8, H GC 42487, I/A 3 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-35
Empresa: ECOROC INTEGRA SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 40, S 8, H GC 42487, I/A 2 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-35