ECONOCOM PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cardenal Marcelo Spinola, 4
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECONOCOM PROYECTOS SL
CIF B80269327
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 26/02/1992
Página Web www.ermestel.com
Nombres Anteriores
- ECONOCOM ERMESTEL SL
- ERMESTEL SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ECONOCOM GROUP SA NV
VINCULACIONES DE ECONOCOM PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECONOCOM PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bazile Eric Andre | Consejero | 17/01/2017 | 22/12/2017 |
Benguigui Diaz Angel | Presidente | 17/01/2013 | 22/12/2017 |
Benguigui Diaz Angel | Consejero Delegado | 17/01/2013 | 22/12/2017 |
Benguigui Diaz Angel | Consejero | 17/01/2013 | 22/12/2017 |
Castro Francois | Apoderado | 08/07/2015 | 22/12/2017 |
ECONOCOM GROUP SA NV | Socio Unico | 17/01/2013 | 22/12/2017 |
Perez Herce Garcia Carlos Antonio | Apoderado | 08/07/2015 | 22/12/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 15/10/2013 | 22/12/2017 |
Rodriguez De La Flor Y Del Toro Luis Maria | Secretario No Consejero | 29/05/2017 | 22/12/2017 |
Touze Galliane Edmee | Consejero | 29/05/2017 | 22/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECONOCOM PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 193, S 8, H M 41024, I/A 27 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 193, S 8, H M 41024, I/A 27 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 193, S 8, H M 41024, I/A 27 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 193, S 8, H M 41024, I/A 27 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 193, S 8, H M 41024, I/A 27 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 192, S 8, H M 41024, I/A 26 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 192, S 8, H M 41024, I/A 26 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 192, S 8, H M 41024, I/A 25 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Empresa: ECONOCOM ERMESTEL SL
- ECONOCOM PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 192, S 8, H M 41024, I/A 24 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: ECONOCOM ERMESTEL SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18738 , F 39, S 8, H M 41024, I/A 23 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28