LEMAISTRE BRUNO
Informe ejecutivo de LEMAISTRE BRUNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEMAISTRE BRUNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECONOCOM SA | Presidente | 23/11/2012 | 01/06/2017 |
ECONOCOM SA | Consejero | 23/11/2012 | 01/06/2017 |
ECONOCOM PROYECTOS SL | Secretario | 17/01/2013 | 29/05/2017 |
ECONOCOM PROYECTOS SL | Consejero | 17/01/2013 | 29/05/2017 |
VINCULACIONES DE LEMAISTRE BRUNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEMAISTRE BRUNO
Empresa: ECONOCOM SA
Consejero
- Lemaistre Bruno
Presidente
- Lemaistre Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27474 , F 107, S 8, H M 16167, I/A 100 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Empresa: ECONOCOM PROYECTOS SL
Consejero
- Lemaistre Bruno
Secretario
- Lemaistre Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35308 , F 192, S 8, H M 41024, I/A 26 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-28
Empresa: ERMESTEL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Benguigui Diaz Angel
- Lemaistre Bruno
- Philippart Eric
- Vanmalleghem Christophe
Presidente
Secretario
- Lemaistre Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18738 , F 32, S 8, H M 41024, I/A 13 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Empresa: ECONOCOM SA
Consejero
- Benguigui Diaz Angel
- Lemaistre Bruno
Presidente
- Lemaistre Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27474 , F 92, S 8, H M 16167, I/A 87 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Información de LEMAISTRE BRUNO
Mostramos los datos de LEMAISTRE BRUNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEMAISTRE BRUNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos