ECONOCOM GIGIGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cardenal Marcelo Spinola, 4
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECONOCOM GIGIGO SL
CIF B86372406
Capital Social 390050.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2012
Nombres Anteriores
- GIGIGO MOBILE SERVICES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Benguigui Diaz Angel
Propietario GIGIGO GROUP SL
Auditor MORISON ACPM AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ECONOCOM GIGIGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECONOCOM GIGIGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benguigui Diaz Angel | Presidente | 03/04/2020 | 28/10/2021 |
Benguigui Diaz Angel | Consejero Delegado Solidario | 03/04/2020 | 28/10/2021 |
Benguigui Diaz Angel | Consejero | 03/04/2020 | 28/10/2021 |
MORISON ACPM AUDITORES SLP | Auditor | 18/05/2018 | 28/10/2021 |
Perez Herce Garcia Carlos Antonio | Apoderado | 27/04/2020 | 28/10/2021 |
Perez-herche Garcia Carlos Antonio | Consejero | 03/04/2020 | 28/10/2021 |
Rodriguez De La Flor Luis Maria | Secretario No Consejero | 03/04/2020 | 28/10/2021 |
Villanueva Garcia Jaime | Consejero Delegado Solidario | 03/04/2020 | 28/10/2021 |
Villanueva Garcia Jaime | Consejero | 03/04/2020 | 28/10/2021 |
GIGIGO GROUP SL | Socio Unico | 26/03/2012 | 21/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECONOCOM GIGIGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41279 , F 20, S 8, H M 518706, I/A 8 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41279 , F 20, S 8, H M 518706, I/A 8 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
- Sociedades absorbidas: GIGIGO GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28809 , F 166, S 8, H M 518706, I/A 7 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28809 , F 166, S 8, H M 518706, I/A 6 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28809 , F 164, S 8, H M 518706, I/A 5 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-28
Empresa: GIGIGO MOBILE SERVICES SL
- C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA, 4, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28809 , F 162, S 8, H M 518706, I/A 4 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-28
Empresa: GIGIGO MOBILE SERVICES SL
- ECONOCOM GIGIGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28809 , F 162, S 8, H M 518706, I/A 4 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-28
Empresa: GIGIGO MOBILE SERVICES SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28809 , F 162, S 8, H M 518706, I/A 4 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-28
Empresa: GIGIGO MOBILE SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28809 , F 162, S 8, H M 518706, I/A 4 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-28
Empresa: GIGIGO MOBILE SERVICES SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28809 , F 162, S 8, H M 518706, I/A 4 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-28