GIGIGO GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cardenal Marcelo Spinola, 4
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GIGIGO GROUP SL
CIF B83652008
Actividad Servicios administrativos combinados
Nombres Anteriores
- GIGIGO SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Benguigui Diaz Angel
Propietario Economon Group Se
VINCULACIONES DE GIGIGO GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIGIGO GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benguigui Diaz Angel | Consejero Delegado Solidario | 30/09/2019 | 21/12/2020 |
Benguigui Diaz Angel | Presidente | 12/07/2019 | 21/12/2020 |
Benguigui Diaz Angel | Consejero | 11/02/2019 | 21/12/2020 |
Cabau Sebastien | Consejero | 11/02/2019 | 21/12/2020 |
Economon Group Se | Socio Unico | 12/11/2019 | 21/12/2020 |
Perez Herce Garcia Carlos Antonio | Apoderado | 27/04/2020 | 21/12/2020 |
Perez Herce Garcia Carlos Antonio | Consejero | 14/11/2019 | 21/12/2020 |
Perez-herche Garcia Carlos Antonio | Apoderado | 30/09/2019 | 21/12/2020 |
Rodriguez De La Flor Luis Maria | Secretario No Consejero | 25/03/2020 | 21/12/2020 |
Villanueva Garcia Jaime | Consejero Delegado Solidario | 25/03/2020 | 21/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GIGIGO GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 89, S 8, H M 330361, I/A 24 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 89, S 8, H M 330361, I/A 24 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 87, S 8, H M 330361, I/A 23 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 87, S 8, H M 330361, I/A 23 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-28
- C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 85, S 8, H M 330361, I/A 22 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 85, S 8, H M 330361, I/A 22 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 85, S 8, H M 330361, I/A 22 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 85, S 8, H M 330361, I/A 22 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 84, S 8, H M 330361, I/A 21 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 84, S 8, H M 330361, I/A 21 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28