ECOFLOAT GALICIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social ECOFLOAT GALICIA SL
CIF B36994713
Órgano Administración Administrador único
Propietario REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL REYSER
VINCULACIONES DE ECOFLOAT GALICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOFLOAT GALICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brugue Medardo Juan-jose | Apoderado | 28/01/2010 | 02/12/2014 |
REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL REYSER | Socio único | 02/12/2014 | |
REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL REYSER | Socio Unico | 10/07/2013 | 02/12/2014 |
REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL REYSER | Administrador Unico | 14/05/2013 | 02/12/2014 |
Cruz Ruiz Jose Antonio | Apoderado | 26/11/2013 | |
Trueba Herranz Guillermo | Administrador Unico | 14/05/2013 |
ACTOS BORME DE ECOFLOAT GALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354, L 3354, F 32, S 8, H PO 43561, I/A 7 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354, L 3354, F 32, S 8, H PO 43561, I/A 7 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-36
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354, L 3354, F 32, S 8, H PO 43561, I/A 7 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354, L 3354, F 32, S 8, H PO 43561, I/A 6 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354, L 3354, F 31, S 8, H PO 43561, I/A 5 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354, L 3354, F 31, S 8, H PO 43561, I/A 4 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354, L 3354, F 31, S 8, H PO 43561, I/A 4 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-120-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-145-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354, L 3354, F 31, S 8, H PO 43561, I/A 3 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-36