BRUGUE MEDARDO JUAN-JOSE
Informe ejecutivo de BRUGUE MEDARDO JUAN-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE BRUGUE MEDARDO JUAN-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUSA OFFSHORE SL | Apoderado | 19/06/2015 | |
REMOLCADORES DE AVILES SA | Apoderado | 16/06/2015 | |
ECOLMARE IBERICA SA | Apoderado | 12/06/2015 | |
SAR REMOLCADORES SL | Apoderado | 11/06/2015 | |
REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL REYSER | Apoderado | 10/06/2015 | |
REMOLCADORES FERROLANOS SA | Apoderado | 01/04/2015 | |
ECOFLOAT GALICIA SL | Apoderado | 28/01/2010 | 02/12/2014 |
VINCULACIONES DE BRUGUE MEDARDO JUAN-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUGUE MEDARDO JUAN-JOSE
Empresa: REMOLCADORES DE AVILES SA
Apoderado
- Brugue Medardo Juan-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648 , F 109, S 8, H AS 9903, I/A 17 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-33
Apoderado
- Brugue Medardo Juan-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13478 , F 194, S 8, H M 218882, I/A 16 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: ECOLMARE IBERICA SA
Apoderado
- Brugue Medardo Juan-jose
- Chao Lopez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 162, S 8, H B 12791, I/A 51 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-08
Empresa: SAR REMOLCADORES SL
Apoderado
- Brugue Medardo Juan-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34249 , F 60, S 8, H B 189082, I/A 31 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-08
Apoderado
- Brugue Medardo Juan-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13587 , F 187, S 8, H M 221076, I/A 32 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: REMOLCADORES FERROLANOS SA
Apoderado
- Brugue Medardo Juan-jose
- Fernandez Peinado Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3749 , F 135, S 8, H M 62482, I/A 21 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: ECOFLOAT GALICIA SL
Apoderado
- Brugue Medardo Juan-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354, L 3354, F 31, S 8, H PO 43561, I/A 3 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-36
Información de BRUGUE MEDARDO JUAN-JOSE
Mostramos los datos de BRUGUE MEDARDO JUAN-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUGUE MEDARDO JUAN-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos