ECOENERGIAS DE LA VEGA DEL SEGURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ESCULTOR ROQUE LOPEZ - PARCELA 29, PARTICION 2
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social ECOENERGIAS DE LA VEGA DEL SEGURA SL
CIF B73687394
Capital Social 19100.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/10/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ECOENERGIAS DE LA VEGA DEL SEGURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOENERGIAS DE LA VEGA DEL SEGURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Bautista Paris | Apoderado Solidario | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
Francisco Javier Tejeda Hidalgo | Apoderado | 16/06/2011 | 07/11/2017 |
Mireia Concepcion Fondevilla Barber | Apoderado | 04/07/2013 | 07/11/2017 |
Mireia Concepcion Fondevilla Barber | Apoderado Solidario | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
Pablo Cesar Aledo Martinez Illescas | Apoderado Solidario | 30/12/2011 | 07/11/2017 |
VEOLIA ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 23/02/2011 | 07/11/2017 |
VEOLIA ESPAÑA SL | Liquidador | 07/11/2017 | 07/11/2017 |
VEOLIA SERVICIOS LECAM SA | Administrador Solidario | 26/06/2013 | 07/11/2017 |
Victor Andres Gamero Martin | Apoderado Solidario | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
AGEVAL SERVICIO SA | Administrador Solidario | 26/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECOENERGIAS DE LA VEGA DEL SEGURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 131, S 8, H MU 74537, I/A 10 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 131, S 8, H MU 74537, I/A 10 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 131, S 8, H MU 74537, I/A 10 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-30
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 131, S 8, H MU 74537, I/A 10 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 131, S 8, H MU 74537, I/A 9 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-30
- CAMBIO DE DENOMINACION DE ADMINISTRADOR "DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA" QUE PASA A DENOMINARSE "VEOLIA SERVICIOS LECAM SA" Y DEL ADMINISTRADOR "DALKIA ESPAÑA SL" QUE PASA A DENOMINARSE "VEOLIA ESPAÑA SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 131, S 8, H MU 74537, I/A 8 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 131, S 8, H MU 74537, I/A 7 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 131, S 8, H MU 74537, I/A 6 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 131, S 8, H MU 74537, I/A 6 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-30
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 16.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 19.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 516,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 130, S 8, H MU 74537, I/A 5 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-30