ECCELLENZE ALIMENTARI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Barranco de las Torres, 10
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ECCELLENZE ALIMENTARI SL
CIF B76730563
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 09/03/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Busato Mirko
VINCULACIONES DE ECCELLENZE ALIMENTARI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECCELLENZE ALIMENTARI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Busato Mirko | Socio Unico | 05/01/2018 | 07/12/2021 |
Busato Mirko | Administrador Unico | 05/01/2018 | 07/12/2021 |
Busato Mirko | Liquidador | 07/12/2021 | 07/12/2021 |
Busato Mirko | Administrador Solidario | 21/03/2017 | 05/01/2018 |
Capogreco Paolo | Administrador Solidario | 21/03/2017 | 05/01/2018 |
ACTOS BORME DE ECCELLENZE ALIMENTARI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 2 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 2 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 2 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 2 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 38, S 8, H TF 58719, I/A 1 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-38
Dirección:AVDA BARRANCO DE LAS TORRES 10 - OFICINA 2A, LOS O (ADEJE)
Comienzo de operaciones:09/03/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Objeto.- La sociedad tiene por objeto las actividades que se relacionan a continuación, si bien tiene por actividad principal la correspondiente al código "56.10 Restaurantes y puestos de comida" de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). 10.- Industria de la alimentación. 4
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 38, S 8, H TF 58719, I/A 1 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-38