BUSATO MIRKO
Informe ejecutivo de BUSATO MIRKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUSATO MIRKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECCELLENZE ALIMENTARI SL | Socio Unico | 05/01/2018 | 07/12/2021 |
ECCELLENZE ALIMENTARI SL | Administrador Unico | 05/01/2018 | 07/12/2021 |
ECCELLENZE ALIMENTARI SL | Liquidador | 07/12/2021 | 07/12/2021 |
ECCELLENZE ALIMENTARI SL | Administrador Solidario | 21/03/2017 | 05/01/2018 |
VINCULACIONES DE BUSATO MIRKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSATO MIRKO
Empresa: ECCELLENZE ALIMENTARI SL
Liquidador
- Busato Mirko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-38
Empresa: ECCELLENZE ALIMENTARI SL
Administrador Unico
- Busato Mirko
Liquidador
- Busato Mirko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-38
Empresa: ECCELLENZE ALIMENTARI SL
Administrador Unico
- Busato Mirko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 2 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-38
Empresa: ECCELLENZE ALIMENTARI SL
Administrador Solidario
- Busato Mirko
- Capogreco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 2 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-38
Empresa: ECCELLENZE ALIMENTARI SL
Socio Único
- Busato Mirko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 39, S 8, H TF 58719, I/A 2 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-38
Empresa: ECCELLENZE ALIMENTARI SL
Administrador Solidario
- Busato Mirko
- Capogreco Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 38, S 8, H TF 58719, I/A 1 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-38
Información de BUSATO MIRKO
Mostramos los datos de BUSATO MIRKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSATO MIRKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos