EASY SPORT PLAZA CONDE DE CASAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rodriguez Marin, 61
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EASY SPORT PLAZA CONDE DE CASAL SL
CIF B86756160
Capital Social 60010.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 11/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EASY SPORT PLAZA CONDE DE CASAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EASY SPORT PLAZA CONDE DE CASAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTAFIT GRUPO DE GESTION SL | Administrador Unico | 13/02/2019 | 10/07/2020 |
Bascuas Gomez Jose Javier | Apoderado | 25/06/2013 | 10/07/2020 |
Galindo Perdiguero Fernando | Apoderado | 25/06/2013 | 10/07/2020 |
Olivenza Castellano Vicente | Apoderado | 25/06/2013 | 10/07/2020 |
Palomo Martin Jose Luis | Apoderado | 08/07/2019 | 10/07/2020 |
Sevilla Torrecilla Jose Antonio | Apoderado | 25/06/2013 | 10/07/2020 |
Sevilla Torrecilla Jose Antonio | Apoderado | 17/04/2018 | 10/07/2020 |
Sevilla Torrecilla Jose Antonio | Apoderado | 10/07/2020 | |
Socol Modzelewicz Daniel Eduardo | Apoderado | 25/06/2013 | 10/07/2020 |
Suarez Garcia Ignacio | Representante | 13/02/2019 | 10/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EASY SPORT PLAZA CONDE DE CASAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 215, S 8, H M 559710, I/A 12 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 215, S 8, H M 559710, I/A 12 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 215, S 8, H M 559710, I/A 12 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 215, S 8, H M 559710, I/A 12 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 180, S 8, H M 559710, I/A 11 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
- C/ RODRIQUEZ MARIN 61 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 180, S 8, H M 559710, I/A 10 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion y nueva redaccion del Articulo 10 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 180, S 8, H M 559710, I/A 10 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 179, S 8, H M 559710, I/A 9 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 179, S 8, H M 559710, I/A 9 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 179, S 8, H M 559710, I/A 9 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28