OLIVENZA CATELLANO VICENTE
Informe ejecutivo de OLIVENZA CATELLANO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE OLIVENZA CATELLANO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EASY SPORT AVENIDA DE AMERICA SL | Administrador Solidario | 19/04/2013 | 04/12/2023 |
EASY SPORT RIVAS VACIAMADRID SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2016 | 19/10/2022 |
EASY SPORT RIVAS VACIAMADRID SL | Consejero | 07/01/2016 | 14/02/2019 |
EASY SPORT PLAZA CONDE DE CASAL SL | Consejero | 13/02/2014 | 13/02/2019 |
INGENIOS DE OCIO Y SALUD SL | Administrador Solidario | 03/09/2015 | 25/10/2018 |
VINCULACIONES DE OLIVENZA CATELLANO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVENZA CATELLANO VICENTE
Empresa: EASY SPORT AVENIDA DE AMERICA SL
Administrador Solidario
- Olivenza Catellano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30949 , F 71, S 8, H M 557050, I/A 3 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
Empresa: EASY SPORT RIVAS VACIAMADRID SL
Consejero
- Galindo Perdiguero Fernando
- Olivenza Catellano Vicente
- Urquijo Zapardiel Joaquin
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33902 , F 128, S 8, H M 610066, I/A 5 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: EASY SPORT PLAZA CONDE DE CASAL SL
Consejero
- Galindo Perdiguero Fernando
- Olivenza Catellano Vicente
- Sevilla Torrecilla Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 179, S 8, H M 559710, I/A 9 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: INGENIOS DE OCIO Y SALUD SL
Administrador Solidario
- Bascuas Gomez Jose Javier
- Olivenza Catellano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 19, S 8, H Z 53548, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-50
Empresa: EASY SPORT RIVAS VACIAMADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Botella Jorge Miguel Angel
- Galindo Perdiguero Fernando
- Olivenza Catellano Vicente
- Sevilla Torrecilla Jose Antonio
- Urquijo Zapardiel Joaquin
Consejero
- Galindo Perdiguero Fernando
- Olivenza Catellano Vicente
- Urquijo Zapardiel Joaquin
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33902 , F 126, S 8, H M 610066, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: INGENIOS DE OCIO Y SALUD SL
Administrador Solidario
- Bascuas Gomez Jose Javier
- Olivenza Catellano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 19, S 8, H Z 53548, I/A 3 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-50
Empresa: EASY SPORT PLAZA CONDE DE CASAL SL
Consejero
- Galindo Perdiguero Fernando
- Martin Bernal Justo Cesar
- Olivenza Catellano Vicente
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31100 , F 176, S 8, H M 559710, I/A 3 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Empresa: EASY SPORT AVENIDA DE AMERICA SL
Administrador Solidario
- Galindo Perdiguero Fernando
- Olivenza Catellano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30949 , F 68, S 8, H M 557050, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Información de OLIVENZA CATELLANO VICENTE
Mostramos los datos de OLIVENZA CATELLANO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVENZA CATELLANO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos