E SAN MARTIN SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social E SAN MARTIN SL
CIF B28654002
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Propietario PROMOCIONES URBANAS SAN ANTON SL
VINCULACIONES DE E SAN MARTIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE E SAN MARTIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Villanueva Iribas Jose | Administrador Unico | 26/01/2018 | |
PROMOCIONES URBANAS SAN ANTON SL | Socio Unico | 28/10/2013 | 26/01/2018 |
Vericat Aza Maria Ignacia | Apoderado | 14/04/2011 | 26/01/2018 |
ACTOS BORME DE E SAN MARTIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16317 , F 49, S 8, H M 22118, I/A 36 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16317 , F 49, S 8, H M 22118, I/A 36 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16317 , F 49, S 8, H M 22118, I/A 36 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16317 , F 49, S 8, H M 22118, I/A 35 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-107-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16317 , F 48, S 8, H M 22118, I/A 34 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-104-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-137-28