PROMOCIONES URBANAS SAN ANTON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hernani, 26
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES URBANAS SAN ANTON SL
CIF B81382871
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES URBANAS SAN ANTON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES URBANAS SAN ANTON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Villanueva Iribas Jose | Consejero Delegado | 01/03/2011 | 26/01/2018 |
De Villanueva Iribas Jose | Consejero | 01/03/2011 | 26/01/2018 |
LISVA SL | Consejero | 01/03/2011 | 26/01/2018 |
Querol Sancho Jose | Representante | 01/03/2011 | 26/01/2018 |
Querol Sancho Jose | Secretario No Consejero | 01/03/2011 | 26/01/2018 |
Vericat Aza Alicia | Consejero | 25/02/2016 | 26/01/2018 |
Vericat Aza Ana Maria | Consejero | 25/02/2016 | 26/01/2018 |
Vericat Aza Leticia | Consejero | 25/02/2016 | 26/01/2018 |
Vericat Aza Maria Beatriz | Consejero | 01/03/2011 | 26/01/2018 |
Vericat Aza Maria Ignacia | Apoderado | 13/04/2011 | 26/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES URBANAS SAN ANTON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34454 , F 29, S 8, H M 171458, I/A 15 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34454 , F 29, S 8, H M 171458, I/A 15 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34454 , F 29, S 8, H M 171458, I/A 15 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34454 , F 29, S 8, H M 171458, I/A 14 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10859 , F 20, S 8, H M 171458, I/A 13 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10859 , F 20, S 8, H M 171458, I/A 12 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10859 , F 19, S 8, H M 171458, I/A 11 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10859 , F 19, S 8, H M 171458, I/A 11 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10859 , F 19, S 8, H M 171458, I/A 11 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28