E P G P SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carmen Sanchez Carrascosa, 7
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social E P G P SL
CIF B82970922
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE E P G P SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE E P G P SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Taub Medina Enrique | Liquidador | 05/04/2018 | 05/04/2018 |
Taub Medina Enrique | Administrador Unico | 02/03/2015 | 05/04/2018 |
Alvarez Basterrechea Ramon | Administrador Unico | 03/11/2009 | 02/03/2015 |
Taub Medina Enrique | Administrador Unico | 03/11/2009 |
ACTOS BORME DE E P G P SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 6 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 6 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 6 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 6 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
- (código CNAE: 411, Promoción Inmobiliaria): -La compra, venta, arrendamiento, construcción y promoción de toda clase de inmuebles, fincas, solares, edificios, pisos, locales, garajes, naves industriales, urbanizaciones, libres o acogidas a cualquier Ley, por cuenta propia o de terceros; así como rea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
- C/ CARMEN SANCHEZ CARRASCOSA 7 - 5º-B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 147, S 8, H M 279966, I/A 4 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-28