TAUB MEDINA ENRIQUE
Informe ejecutivo de TAUB MEDINA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TAUB MEDINA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INVERSOR OCEANO 2002 SL | Administrador Solidario | 03/08/2015 |
VINCULACIONES DE TAUB MEDINA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAUB MEDINA ENRIQUE
Empresa: E P G P SL
Liquidador
- Taub Medina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 6 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: E P G P SL
Administrador Unico
- Taub Medina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 6 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: GRUPO INVERSOR OCEANO 2002 SL
Administrador Solidario
- Alvarez Basterrechea Ramon Vicente
- Rodriguez Legorburu Juan Carlos
- Taub Medina Enrique
- Taub Medina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17818 , F 180, S 8, H M 307333, I/A 4 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: E P G P SL
Administrador Unico
- Taub Medina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 148, S 8, H M 279966, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Empresa: GRUPO INVERSOR OCEANO 2002 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez Basterrechea Ramon Vicente
- Rodriguez Legorburu Juan Carlos
- Taub Medina Enrique
- Taub Medina Fernando
Consejero
- Alvarez Basterrechea Ramon Vicente
- Rodriguez Legorburu Juan Carlos
- Taub Medina Enrique
- Taub Medina Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17818 , F 180, S 8, H M 307333, I/A 3 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: E P G P SL
Administrador Unico
- Taub Medina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 147, S 8, H M 279966, I/A 4 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-28
Información de TAUB MEDINA ENRIQUE
Mostramos los datos de TAUB MEDINA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAUB MEDINA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos