E 2 R SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social E 2 R SA
CIF A79023917
Actividad Revestimiento de suelos y paredes
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE E 2 R SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE E 2 R SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodero De Lamo Juan Carlos | Liquidador | 26/03/2014 | 26/03/2014 |
Rodero De Lamo Juan Carlos | Administrador Solidario | 22/12/2011 | 26/03/2014 |
Rodero De Lamo Pedro Maria | Administrador Solidario | 22/12/2011 | 26/03/2014 |
Rodero De Lamo Juan Carlos | Administrador Solidario | 23/02/2009 |
ACTOS BORME DE E 2 R SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 11 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 11 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 11 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 11 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 10 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 10 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 9 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28