RODERO DE LAMO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de RODERO DE LAMO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RODERO DE LAMO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUCEM SL | Apoderado | 12/08/2020 | |
ALICATADOS BERLANAS SL | Apoderado | 26/03/2009 | 28/03/2014 |
ALICATADOS BERLANAS SL | Liquidador | 28/03/2014 | 28/03/2014 |
E 2 R SA | Liquidador | 26/03/2014 | 26/03/2014 |
E 2 R SA | Administrador Solidario | 22/12/2011 | 26/03/2014 |
ALICATADOS BERLANAS SL | Administrador Solidario | 26/02/2009 | 26/03/2009 |
E 2 R SA | Administrador Solidario | 23/02/2009 | |
SONSECA SOLAR EL HORQUILLO SL | Administrador Mancomunado | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE RODERO DE LAMO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODERO DE LAMO JUAN CARLOS
Empresa: SUCEM SL
Apoderado
- Rodero De Lamo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14649 , F 136, S 8, H M 242833, I/A 9 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-28
Empresa: ALICATADOS BERLANAS SL
Liquidador
- Rodero De Lamo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26376 , F 82, S 8, H M 475307, I/A 4 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Empresa: E 2 R SA
Liquidador
- Rodero De Lamo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 11 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Empresa: E 2 R SA
Administrador Solidario
- Rodero De Lamo Juan Carlos
- Rodero De Lamo Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 11 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Empresa: E 2 R SA
Administrador Solidario
- Rodero De Lamo Juan Carlos
- Rodero De Lamo Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 10 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Empresa: ALICATADOS BERLANAS SL
Apoderado
- Rodero De Lamo Juan Carlos
- Rodero De Lamo Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26376 , F 81, S 8, H M 475307, I/A 3 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-28
Empresa: ALICATADOS BERLANAS SL
Administrador Solidario
- Rodero De Lamo Juan Carlos
- Rodero De Lamo Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26376 , F 81, S 8, H M 475307, I/A 2 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-28
Empresa: ALICATADOS BERLANAS SL
Administrador Solidario
- Rodero De Lamo Juan Carlos
- Rodero De Lamo Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26376 , F 80, S 8, H M 475307, I/A 1 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28
Empresa: E 2 R SA
Administrador Solidario
- Rodero De Lamo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 14, S 8, H M 40231, I/A 9 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28
Empresa: SONSECA SOLAR EL HORQUILLO SL
Administrador Mancomunado
- Rodero Alvarez Rodrigo
- Rodero De Lamo Juan Carlos
- Rodero De Lamo Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25884 , F 88, S 8, H M 466593, I/A 3 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28
Información de RODERO DE LAMO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de RODERO DE LAMO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODERO DE LAMO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos