DYSTAR HISPANIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Diputacio, 260
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DYSTAR HISPANIA SL
CIF B60829041
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Página Web www.bayer.es/dystar.html
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DYSTAR HISPANIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DYSTAR HISPANIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 17/11/2009 | 31/12/2015 |
German Omar Orrego Ospina | Liquidador | 24/10/2013 | 31/12/2015 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 22/02/2011 | 31/12/2015 |
Paulo Manuel Cacador Goncalves | Liquidador | 28/05/2014 | 31/12/2015 |
Antonio Carlos Espada Da Silva Rosalino | Liquidador | 24/10/2013 | 28/05/2014 |
Antonio Carlos Espada Da Silva Rosalino | Secretario No Consejero | 24/10/2013 | |
German Omar Orrego Ospina | Presidente | 24/10/2013 | |
German Omar Orrego Ospina | Consejero | 24/10/2013 | |
Shankerbhai Rugnathbhai Patel | Consejero | 22/10/2010 | 24/10/2013 |
Sureshkumar Savajibhai Gondalia | Consejero | 22/10/2010 | 24/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DYSTAR HISPANIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 69, S 8, H B 129245, I/A 59 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 69, S 8, H B 129245, I/A 59 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 69, S 8, H B 129245, I/A 58 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 69, S 8, H B 129245, I/A 58 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 68, S 8, H B 129245, I/A 57 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 68, S 8, H B 129245, I/A 57 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 68, S 8, H B 129245, I/A 57 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 68, S 8, H B 129245, I/A 56 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
- CL DIPUTACION Num.260 P.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 68, S 8, H B 129245, I/A 55 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 68, S 8, H B 129245, I/A 54 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08