JAMES MARK ALLAN
Informe ejecutivo de JAMES MARK ALLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JAMES MARK ALLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUDYNE AUTOMOTIVE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 22/04/2015 | |
ALUDYNE BARCELONA SL | Apoderado Mancomunado | 22/04/2015 |
VINCULACIONES DE JAMES MARK ALLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAMES MARK ALLAN
Empresa: DMI AUTOMOTIVE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Brad Frederick
- James Mark Allan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 84, S 8, H B 379365, I/A 25 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: DIVERSIFIED MACHINE BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Brad Frederick
- James Mark Allan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 105, S 8, H B 400040, I/A 22 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: DIVERSIFIED MACHINE BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
- Brad Frederick
- James Mark Allan
- Ningning Wang
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 103, S 8, H B 400040, I/A 21 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-08
Empresa: DMI AUTOMOTIVE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Brad Frederick
- James Mark Allan
- Ningning Wang
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 82, S 8, H B 379365, I/A 24 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-08
Empresa: DIVERSIFIED MACHINE BARCELONA SL
Administrador Solidario
- James Mark Allan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 102, S 8, H B 400040, I/A 18 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-08
Empresa: DMI AUTOMOTIVE SPAIN SL
Administrador Solidario
- James Mark Allan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 81, S 8, H B 379365, I/A 21 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-08
Empresa: DYSTAR HISPANIA SL
Apoderado
- James Mark Allan
- Muñoz Garrido Manuel
- Robert Joseph Joubran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 68, S 8, H B 129245, I/A 56 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Información de JAMES MARK ALLAN
Mostramos los datos de JAMES MARK ALLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAMES MARK ALLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos