DURON SL - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE DURON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DURON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alique Alonso Cristina | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/02/2013 | 13/08/2014 |
Alonso Aventin Antonio | Consejero | 07/08/2012 | 13/08/2014 |
Alonso De Diego Beatriz | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/02/2013 | 13/08/2014 |
Alonso De Diego Beatriz | Consejero | 03/12/2012 | 13/08/2014 |
Alonso De Diego Maria | Consejero | 07/08/2012 | 13/08/2014 |
Alonso De Diego Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/06/2011 | 13/08/2014 |
Alonso Herrera Maria | Apoderado | 08/11/2013 | 13/08/2014 |
Alonso Herrera Teresa | Apoderado | 30/04/2014 | 13/08/2014 |
Alonso Jentoft Alberto | Secretario | 07/08/2012 | 13/08/2014 |
Alonso Jentoft Alberto | Consejero | 07/08/2012 | 13/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DURON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 225, S 8, H M 62643, I/A 39 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 225, S 8, H M 62643, I/A 39 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 225, S 8, H M 62643, I/A 39 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 225, S 8, H M 62643, I/A 38 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 223, S 8, H M 62643, I/A 37 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 223, S 8, H M 62643, I/A 37 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 222, S 8, H M 62643, I/A 36 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 220, S 8, H M 62643, I/A 35 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 220, S 8, H M 62643, I/A 35 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 216, S 8, H M 62643, I/A 34 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28