ALONSO AVENTIN ANTONIO
Informe ejecutivo de ALONSO AVENTIN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ALONSO AVENTIN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CLOTA INVERSIONES SL | Consejero | 27/09/2024 | |
MATEO INURRIA 30 SL | Consejero | 27/09/2024 | |
INVERSAL INVERSIONES SL | Consejero | 27/09/2024 | |
GOAL-HEALTH SL | Socio Unico | 16/06/2020 | |
GOAL-HEALTH SL | Administrador Unico | 16/06/2020 |
VINCULACIONES DE ALONSO AVENTIN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO AVENTIN ANTONIO
Empresa: MATEO INURRIA 30 SL
Consejero
- Alonso Aventin Antonio
- Alonso Borras Juan Jose
- Alonso Jentoft Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 201309, I/A 42 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-28
Empresa: LA CLOTA INVERSIONES SL
Consejero
- Alonso Aventin Antonio
- Alonso Borras Juan Jose
- Alonso Jentoft Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 201313, I/A 32 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-28
Empresa: INVERSAL INVERSIONES SL
Consejero
- Alonso Aventin Antonio
- Alonso Borras Juan Jose
- Alonso Jentoft Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 201312, I/A 34 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-28
Empresa: GOAL-HEALTH SL
Administrador Unico
- Alonso Aventin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40404 , F 154, S 8, H M 717682, I/A 1 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-28
Empresa: GOAL-HEALTH SL
Socio Único
- Alonso Aventin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40404 , F 154, S 8, H M 717682, I/A 1 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-28
Empresa: ALTER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Aventin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28632 , F 136, S 8, H M 201308, I/A 56 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: ALTER SL
Consejero
Representante
- Alonso Aventin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28632 , F 136, S 8, H M 201308, I/A 56 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: ALTER FARMACIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Aventin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27321 , F 152, S 8, H M 137967, I/A 75 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Empresa: ALTER FARMACIA SA
Consejero
- Alonso Aventin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27321 , F 152, S 8, H M 137967, I/A 75 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Empresa: ALGRY QUIMICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Aventin Antonio
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760 , F 211, S 8, H H 8624, I/A 51 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-21
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO AVENTIN ANTONIO
Mostramos los datos de ALONSO AVENTIN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO AVENTIN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos