DURHAM BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concepcion Arenal, 27
Código Postal 29004
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social DURHAM BUSINESS SL
CIF B93050219
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/02/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DURHAM BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DURHAM BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Godinez Zaragoza Tamara | Administrador Solidario | 01/12/2010 | 21/10/2014 |
Peña Zaragoza Olivia | Administrador Solidario | 01/12/2010 | 21/10/2014 |
EMPRESAS URGENTES EN 24H SL | Socio Unico | 27/05/2010 | 01/12/2010 |
Gonzalez Perez Boris | Administrador Unico | 27/05/2010 | 01/12/2010 |
ACTOS BORME DE DURHAM BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4770, L 3678, F 94, S 8, H MA105533, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4770, L 3678, F 94, S 8, H MA105533, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4770, L 3678, F 94, S 8, H MA105533, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-29
- C/ CONCEPCION ARENAL 27 (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4770, L 3678, F 94, S 8, H MA105533, I/A 2 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4770, L 3678, F 94, S 8, H MA105533, I/A 2 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4770, L 3678, F 94, S 8, H MA105533, I/A 2 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4770, L 3678, F 94, S 8, H MA105533, I/A 2 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4770, L 3678, F 94, S 8, H MA105533, I/A 2 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4770, L 3678, F 92, S 8, H MA105533, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-29