PEÑA ZARAGOZA OLIVIA
Informe ejecutivo de PEÑA ZARAGOZA OLIVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEÑA ZARAGOZA OLIVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIVIA RENTALS SL | Socio Unico | 31/05/2024 | |
OLIVIA RENTALS SL | Administrador Unico | 31/05/2024 | |
ALMARELLA DESIGN SL | Apoderado Solidario | 20/05/2016 | |
SONIA PEÑA SA | Apoderado Solidario | 09/02/2016 | |
GRUPO ZARPA MODA TEXTIL SL | Apoderado Solidario | 09/02/2016 | |
GRUPO ZARPA MODA TEXTIL SL | Consejero | 21/10/2014 | |
OLIMARA COLLECTION SL | Apoderado Solidario | 19/09/2013 |
VINCULACIONES DE PEÑA ZARAGOZA OLIVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA ZARAGOZA OLIVIA
Empresa: OLIVIA RENTALS SL
Administrador Unico
- Peña Zaragoza Olivia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182297, I/A 1 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-29
Empresa: OLIVIA RENTALS SL
Socio Único
- Peña Zaragoza Olivia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182297, I/A 1 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-29
Empresa: SONIA PEÑA COUTURE SL
Apoderado Solidario
- Godinez Zaragoza Tamara
- Peña Zaragoza Olivia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5279, L 4186, F 75, S 8, H MA123265, I/A 3 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-29
Empresa: OLIMARA SL
Apoderado Solidario
- Godinez Zaragoza Tamara
- Peña Zaragoza Olivia
- Peña Zaragoza Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4740, L 3648, F 100, S 8, H MA104586, I/A 7 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-29
Empresa: MODAS ZARPA SA
Apoderado Solidario
- Godinez Zaragoza Tamara
- Peña Zaragoza Olivia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992, L 2903, F 120, S 8, H MA 13266, I/A 19 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-29
Empresa: GRUPO ZARPA MODA TEXTIL SL
Apoderado Solidario
- Godinez Zaragoza Tamara
- Peña Zaragoza Olivia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156, L 4063, F 49, S 8, H MA 42527, I/A 13 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-29
Empresa: GRUPO ZARPA MODA TEXTIL SL
Apoderado Solidario
- Godinez Zaragoza Tamara
- Godinez Zaragoza Tamara
- Peña Zaragoza Olivia
- Peña Zaragoza Olivia
- Peña Zaragoza Sandra
- Peña Zaragoza Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156, L 4063, F 49, S 8, H MA 42527, I/A 13 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-29
Empresa: MODAS ZARPA SA
Apoderado Solidario
- Godinez Zaragoza Tamara
- Peña Zaragoza Olivia
- Peña Zaragoza Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992, L 2903, F 120, S 8, H MA 13266, I/A 18 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Empresa: DURHAM BUSINESS SL
Administrador Solidario
- Godinez Zaragoza Tamara
- Peña Zaragoza Olivia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4770, L 3678, F 94, S 8, H MA105533, I/A 3 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-29
Empresa: GRUPO ZARPA MODA TEXTIL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Godinez Zaragoza Tamara
- Peña Zaragoza Olivia
- Peña Zaragoza Sandra
- Peña Zaragoza Sonia
- Zaragoza Aragon Francisca
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156, L 4063, F 47, S 8, H MA 42527, I/A 10 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-29
VER MAS ACTOS
Información de PEÑA ZARAGOZA OLIVIA
Mostramos los datos de PEÑA ZARAGOZA OLIVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA ZARAGOZA OLIVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos