DULZARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno de la Estacion, 46
Código Postal 50120
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social DULZARA SL
CIF B99382004
Capital Social 302592.0 Euros
Actividad Elaboración de helados
Fecha de Constitución 28/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DULZARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DULZARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A & ABAD AUDITORES Y ABOGADOS INTERNACIONALES SL | Auditor | 03/06/2015 | 03/07/2019 |
Guillen Perez Francisco Jose | Administrador Unico | 01/09/2014 | 03/07/2019 |
Guillen Perez Francisco Jose | Liquidador | 03/07/2019 | 03/07/2019 |
Guillen Perez Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 22/07/2013 | 01/09/2014 |
Napal Roca Santiago Jose | Administrador Mancomunado | 22/07/2013 | 01/09/2014 |
ACTOS BORME DE DULZARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 13, S 8, H Z 55306, I/A 6 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 13, S 8, H Z 55306, I/A 6 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 13, S 8, H Z 55306, I/A 6 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 13, S 8, H Z 55306, I/A 6 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-50
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 302.592,00 | Euros |
Capital Actual: | 302.592,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 12, S 8, H Z 55306, I/A 5 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-50
Capital Anterior: | 540.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 540.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 12, S 8, H Z 55306, I/A 5 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-50
Capital Anterior: | 437.495,00 | Euros |
Aumento de capital: | 102.505,00 | Euros |
Capital Actual: | 540.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 12, S 8, H Z 55306, I/A 4 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-50
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 237.495,00 | Euros |
Capital Actual: | 437.495,00 | Euros |
Porcentaje: | 118,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 12, S 8, H Z 55306, I/A 4 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 11, S 8, H Z 55306, I/A 3 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 11, S 8, H Z 55306, I/A 2 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-50