NAPAL ROCA SANTIAGO JOSE
Informe ejecutivo de NAPAL ROCA SANTIAGO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAPAL ROCA SANTIAGO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SWAPAGRO 2021 SL | Administrador Unico | 24/06/2021 | |
FORMIDAGRI SL | Administrador Unico | 09/02/2018 |
VINCULACIONES DE NAPAL ROCA SANTIAGO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAPAL ROCA SANTIAGO JOSE
Empresa: SWAPAGRO 2021 SL
Administrador Unico
- Napal Roca Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4537 , F 96, S 8, H Z 68833, I/A 1 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-50
Empresa: FORMIDAGRI SL
Administrador Unico
- Napal Roca Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4317 , F 134, S 8, H Z 63416, I/A 1 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-50
Empresa: DULZARA SL
Administrador Mancomunado
- Guillen Perez Francisco Jose
- Napal Roca Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 11, S 8, H Z 55306, I/A 2 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-50
Empresa: DULZARA SL
Administrador Mancomunado
- Guillen Perez Francisco Jose
- Napal Roca Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 10, S 8, H Z 55306, I/A 1 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-50
Empresa: SA ALIMENTARIA ARAGONESA
Apoderado Mancomunado
- Napal Roca Santiago Jose
Apoderado Solidario
- Belda Belenguer Jose Antonio
- Napal Roca Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 225, S 8, H Z 5969, I/A 31 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-50
Información de NAPAL ROCA SANTIAGO JOSE
Mostramos los datos de NAPAL ROCA SANTIAGO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAPAL ROCA SANTIAGO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos