DST SOFTWARE SL
Razón Social DST SOFTWARE SL
CIF B15404130
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Horjales Ponce Raimundo Manuel
ORGANIGRAMA DE DST SOFTWARE SL
VINCULACIONES DE DST SOFTWARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DST SOFTWARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Horjales Ponce Raimundo Manuel | Administrador Unico | 13/11/2023 |
ACTOS BORME DE DST SOFTWARE SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 21, S 8, H SC 8073, I/A 7 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 21, S 8, H SC 8073, I/A 7 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 21, S 8, H SC 8073, I/A 7 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-15
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 8º BIS.- El cargo de Administrador es retribuido, consistiendo la retribución en una indemnización por cese cuando causen baja en su cargo, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador, cuyo importe será el equivalente de MIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 21, S 8, H SC 8073, I/A 6 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-161-15