NIETO GARCIA MANUEL
Informe ejecutivo de NIETO GARCIA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE NIETO GARCIA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGUEL NIETO SL | Administrador Unico | 18/10/2022 | |
MADERAS NIETO SA | Apoderado Solidario | 26/04/2017 | |
MANIET SL | Apoderado Solidario | 27/03/2012 | |
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | Apoderado | 14/09/2011 | |
CAIXA DE AFORROS DE GALICIA VIGO OURENSE E PONTEVEDRA | Apoderado | 01/12/2010 | |
MADERAS NIETO SA | Consejero | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE NIETO GARCIA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO GARCIA MANUEL
Empresa: DST SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Horjales Ponce Raimundo Manuel
- Nieto Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 21, S 8, H SC 8073, I/A 7 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-15
Empresa: MIGUEL NIETO SL
Administrador Unico
- Nieto Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017, L 781, F 10, S 8, H AB 1937, I/A 12 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-02
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 162, S 8, H C 47803, I/A 365 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-15
Empresa: MADERAS NIETO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Nieto Garcia Alejandro
- Nieto Garcia Alfonso
- Nieto Garcia Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 50, F 165, S 8, H BU 1725, I/A 12 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-09
Empresa: ANOTARTE SL
Liquidador Solidario
- Nieto Garcia Manuel
- Quintana Martelo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 51 , F 32, S 8, H SC 34314, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-15
Empresa: ANOTARTE SL
Administrador Solidario
- Nieto Garcia Manuel
- Quintana Martelo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 51 , F 32, S 8, H SC 34314, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-15
Empresa: MADERAS NIETO SA
Apoderado Solidario
- Nieto Garcia Alejandro
- Nieto Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 50, F 163, S 8, H BU 1725, I/A 11 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-09
Empresa: MADERAS NIETO SA
Apoderado Solidario
- Nieto Garcia Alejandro
- Nieto Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 50, F 163, S 8, H BU 1725, I/A 11 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-09
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieto Garcia Manuel
- Rodriguez Vega Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 44, S 8, H C 47803, I/A 221 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-15
Empresa: DST ONE CLICK SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Castilla Lopez Ulpiano Carlos
- Horjales Ponce Raimundo Manuel
- Nieto Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 74, S 8, H SC 44369, I/A 3 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-15
VER MAS ACTOS
Información de NIETO GARCIA MANUEL
Mostramos los datos de NIETO GARCIA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO GARCIA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos